序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 任蒙钊 | 46.46957% | 534.4万 |
2 | 刘巧英 | 44.83478% | 515.6万 |
3 | 陈国全 | 4.34783% | 50.0万 |
4 | 刘永茂 | 4.34783% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任树章
|
|
2 |
刘巧英
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
乌海市如川制衣有限责任公司销售部
|
张亮 | 2001-01-04 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-24 | 财务负责人变更 |
|
金鑫
|
2 | 2015-09-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
任树章
|
3 | 2015-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘巧英任树章 [新增]
|
4 | 2015-09-24 | 法定代表人 |
|
任树章
|
5 | 2014-09-19 | 联络员备案 |
|
姓名:任蒙钊
|
6 | 2014-09-19 | 主管部门(出资人) |
|
姓名:任蒙钊
|
7 | 2014-09-19 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
|
1150( + 9.52381% )
|
8 | 2014-09-19 | 自然人股东 |
|
陈国全 [新增]刘巧英刘永茂 [新增]任蒙钊
|
9 | 2014-09-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
孟霞
|
10 | 2014-09-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘巧英孟霞 [新增]
|