序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘志龙 | 12.72727% | 140.0万 |
2 | 薛志国 | 10.90909% | 120万 |
3 | 王文静 | 9.09091% | 100.0万 |
4 | 刘学平 | 9.09091% | 100.0万 |
5 | 刘春林 | 9.09091% | 100.0万 |
6 | 于海宝 | 9.09091% | 100.0万 |
7 | 朱瑞廷 | 9.09091% | 100万 |
8 | 于海月 | 9.09091% | 100.0万 |
9 | 邢悦华 | 6.36364% | 70.0万 |
10 | 鲍文章 | 6.36364% | 70.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王建民
|
|
2 |
薛志国
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛志国(监事),刘志龙(经理,执行董事)
|
王建民(执行董事,经理),薛志国(监事)
|
2 | 2021-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘志龙
|
王建民
|
3 | 2021-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
薛志国(监事),刘志龙(经理,执行董事) [退出]
|
王建民(执行董事,经理), [新增]薛志国(监事)
|
4 | 2021-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘志龙
|
王建民
|
5 | 2021-09-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
畜禽屠宰(不含猪)、加工、销售;床上用品、鹅蛋销售。
|
家禽屠宰;牲畜屠宰;鲜肉零售;农副产品销售;针纺织品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)
|
6 | 2021-09-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
畜禽屠宰(不含猪)、加工、销售;床上用品、鹅蛋销售。
|
家禽屠宰;牲畜屠宰;鲜肉零售;农副产品销售;针纺织品销售;低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)
|
7 | 2018-12-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-02-04至2020-02-03
|
2010-02-04至长期
|
8 | 2018-12-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:畜禽屠宰(不含猪)、加工、销售;卡洛斯种鹅(扩繁)《种禽生产许可证》期限至2015年7月23日)。 一般经营项目:床上用品、鹅蛋销售
|
畜禽屠宰(不含猪)、加工、销售;床上用品、鹅蛋销售。
|
9 | 2018-12-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-02-04至2020-02-03
|
2010-02-04至长期
|
10 | 2018-12-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:畜禽屠宰(不含猪)、加工、销售;卡洛斯种鹅(扩繁)《种禽生产许可证》期限至2015年7月23日)。 一般经营项目:床上用品、鹅蛋销售
|
畜禽屠宰(不含猪)、加工、销售;床上用品、鹅蛋销售。
|