序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 崔克志 | 51% | 51.0万 |
2 | 杨颇 | 49% | 49.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
崔克志
|
|
2 |
陈新增
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-11-14 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:崔克志
|
2 | 2014-11-14 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:崔克志 [新增]
|
3 | 2013-11-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔克志,杨颇
|
崔克志,杨颇
|
4 | 2013-11-07 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
白酒制造、销售及附产品销售;农副产品购销(国家控制的品种除外)(国家法律、法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。
|
许可经营项目:预包装食品(不含乳制品)零售。 一般经营项目:农副产品购销(国家控制的品种除外)。
|
5 | 2007-06-21 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
白酒、酒精制造、销售及附产品销售;农副产品购销(国家控制的品种除外)(国家法律、法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。
|
白酒制造、销售及附产品销售;农副产品购销(国家控制的品种除外)(国家法律、法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)。
|
6 | 2005-11-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
50.0000
|
100.0000( + 100% )
|
7 | 2005-11-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
崔克志(监事2005-11-03)陈新增(监事2005-11-03)
|
8 | 2005-11-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙礼
|
崔克志
|