序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 克什克腾旗水利局 | 100% | 372.000000万 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-04-03 | 联络员备案 |
李燕飞
|
陈晓玲
|
2 | 2018-03-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡士良(负责人) [退出]
|
冀国民(经理) [新增]
|
3 | 2018-03-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
冀国民
|
4 | 2017-10-23 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
****电(国家法律、法规及国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营)。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:****电(国家法律、法规及国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营);打字、复印。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
5 | 2016-03-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
索恩第
|
胡士良
|
6 | 2016-03-17 | 财务负责人 |
|
宋永华
|
7 | 2016-03-17 | 法定代表人 |
索恩第
|
胡士良
|
8 | 2014-10-17 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李燕飞
|
9 | 2011-06-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2003-03-31 至 2011-4-15
|
2003-03-31 至 长期
|
10 | 2007-04-11 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
****电
|
****电(国家法律、法规及国务院决定应经审批的未获审批前不得生产经营)。
|