序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张丙会 | 99% | 1980.0万 |
2 | 刘玉芹 | 1% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张丙华
|
|
2 |
刘玉芹
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-09-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘玉芹张丙峰 [退出]张丙会
|
刘玉芹张丙会
|
2 | 2019-09-03 | 章程备案 |
|
|
3 | 2019-02-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘玉芹张丙峰张丙会
|
刘玉芹张丙峰张丙会
|
4 | 2019-02-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张丙会
|
张丙华
|
5 | 2019-02-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘玉芹(监事),张丙会(经理,执行董事) [退出]
|
刘玉芹(监事),张丙华(经理,执行董事) [新增]
|
6 | 2019-02-25 | 章程备案 |
|
|
7 | 2015-04-16 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1000
|
2000( + 100% )
|
8 | 2015-04-16 | 自然人股东 |
刘玉芹张丙峰张丙会
|
刘玉芹张丙峰张丙会
|
9 | 2014-11-17 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:闫文艳
|
10 | 2014-11-17 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:闫文艳 [新增]
|