序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张少龙 | 90% | 270万 |
2 | 付嘉璇 | 10% | 30万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张少龙
|
|
2 |
付嘉璇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张少龙(执行董事,经理),张少峰(监事) [退出]
|
付嘉璇(监事), [新增]张少龙(执行董事,经理)
|
2 | 2021-03-18 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
3 | 2021-03-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张少龙
|
张少龙付嘉璇 [新增]
|
4 | 2021-03-18 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
5 | 2018-01-23 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
6 | 2018-01-23 | 章程备案 |
|
|
7 | 2018-01-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
张才出资153万,张少峰出资147万 [退出]
|
张少龙出资300万
|
8 | 2018-01-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张才(监事), [退出]张少峰(执行董事,经理)
|
张少龙(执行董事,经理), [新增]张少峰(监事)
|
9 | 2018-01-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张少峰
|
张少龙
|
10 | 2016-10-18 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-03-10 至 2016-12-31
|
2006-03-10 至 长期
|