序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李辉 | 90% | 450.0万 |
2 | 董平 | 10% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李辉
|
|
2 |
董平
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-05 | 经营范围 |
矿产品、化学试剂经销(不含危险品);矿山机械备件加工及经销。
|
许可经营项目:无 一般经营项目:矿产品、化学试剂经销(不含危险化学品);矿山机械备件加工及经销;黄金饰品、电线电缆、钢材销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
2 | 2012-10-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高晓丽 [退出]关明军 [退出]刘丰 [退出]任青海 [退出]周喜阳 [退出]
|
董平 [新增]李辉 [新增]
|
3 | 2012-10-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任青海 [退出]周喜阳 [退出]
|
董平 [新增]李辉 [新增]
|
4 | 2012-10-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周喜阳
|
李辉
|
5 | 2011-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任青海杨玉林 [退出]周喜阳
|
任青海周喜阳
|
6 | 2011-04-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高晓丽关明军刘丰任青海杨玉林 [退出]
|
高晓丽关明军刘丰任青海周喜阳 [新增]
|
7 | 2011-04-25 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2006-05-17 至 2011-05-08
|
2006-05-17 至 2031-05-08
|
8 | 2011-04-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
任青海周喜阳
|
任青海杨玉林 [新增]周喜阳
|
9 | 2011-04-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高晓丽关明军刘丰任青海周喜阳 [退出]
|
高晓丽关明军刘丰任青海杨玉林 [新增]
|
10 | 2009-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
高晓丽关明军刘丰任青海杨玉林 [退出]
|
高晓丽关明军刘丰任青海周喜阳 [新增]
|