序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 魏少臣 | 60% | 1560.0万 |
2 | 于海才 | 40% | 1040.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
魏少臣
|
|
2 |
于海才
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
赤峰德润食品产业有限公司直销处
|
杨照宏 | 2016-12-30 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
魏少臣于海才
|
魏少臣于海才
|
2 | 2018-10-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于海才(执行董事,经理),魏少臣(监事)
|
于海才(监事),魏少臣(经理,执行董事)
|
3 | 2018-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
于海才
|
魏少臣
|
4 | 2018-10-25 | 章程备案 |
|
|
5 | 2017-12-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
秦鑫
|
于海才
|
6 | 2017-12-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
段培林(监事), [退出]秦鑫(执行董事,经理) [退出]
|
于海才(执行董事,经理), [新增]魏少臣(监事) [新增]
|
7 | 2017-12-28 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
段培林出资1170万,秦鑫出资1430万 [退出]
|
魏少臣出资1040万,于海才出资1560万 [新增]
|
8 | 2017-12-28 | 章程备案 |
|
|
9 | 2015-11-05 | 联络员备案 |
秦鑫
|
何闯
|
10 | 2015-11-05 | 联络员备案 |
32132419
|
32082619
|