序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古天润鑫能新能源股份有限公司 | 100% | 8000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
裴海军
|
|
2 |
高明军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
赤峰市天润鑫能新能源有限公司8000.万 [退出]
|
内蒙古天润鑫能新能源股份有限公司8000.万 [新增]
|
2 | 2022-04-20 | 章程备案 |
|
|
3 | 2022-04-20 | 期限备案(经营期限、营业期限、驻在期限等备案) |
2010-04-02至2030-04-01
|
2010-04-02至长期
|
4 | 2021-04-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
裴海军(执行董事,经理),范国林(监事) [退出]
|
裴海军(执行董事,经理),高明军(监事) [新增]
|
5 | 2021-03-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
付德林
|
裴海军
|
6 | 2021-03-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付德林(执行董事,经理), [退出]范国林(监事)
|
裴海军(执行董事,经理), [新增]范国林(监事)
|
7 | 2021-03-03 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
风力****电;风力****电项目的开****、建设
|
风力****电;风力****电项目的开****、建设、运营、管理。
|
8 | 2017-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
付德林马景林 [退出]
|
范国林 [新增]付德林
|
9 | 2017-01-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
范国峰
|
付德林
|
10 | 2017-01-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范国峰 [退出]付迎新 [退出]
|
付德林 [新增]马景林 [新增]
|