序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-09-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-06-28 至 长期
|
2010-06-28 至 2040-06-10
|
2 | 2015-09-16 | 营业期限 |
|
2040-06-10
|
3 | 2015-09-16 | 负责人 |
李鹏跃
|
黄守军
|
4 | 2014-12-08 | 联络员备案 |
姓名:黄守军
|
姓名:林迪 身
|
5 | 2014-12-08 | 主管部门(出资人) |
姓名:黄守军 [退出]
|
姓名:林迪
身 [新增]
|
6 | 2014-10-15 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:黄守军
|
7 | 2014-10-15 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:黄守军 [新增]
|