序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-02-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
周新顺(负责人)
|
李新华(负责人)
|
2 | 2020-09-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
赵春溢
|
周新顺
|
3 | 2017-12-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王怀志(负责人) [退出]
|
赵春溢(负责人) [新增]
|
4 | 2017-12-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王怀志
|
赵春溢
|
5 | 2016-05-10 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-03-04 至 长期
|
2008-03-04 至 2027-11-27
|
6 | 2016-05-10 | 营业期限 |
|
2027-11-27
|
7 | 2014-11-07 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:肖洒 身
|
8 | 2014-11-07 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:肖洒
身 [新增]
|