序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭永民 | 60% | 300万 |
2 | 刘纹成 | 40% | 200万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘纹成
|
|
2 |
郭永民
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-18 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇大宁路D段东侧(哈河大街北侧2#-1-115号商厅)
|
内蒙古自治区赤峰市宁城县汐子镇四家村四组(188号)
|
2 | 2020-05-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
无线通信设备、数据通信设备、卫星通信设备、航天航空相关配套设备、通信终端设备、可穿戴智能设备、计算机软硬件及配套设备的研****、生产、销售和技术咨询、技术服务;食品添加剂、游戏机及配件、手机、智能电子产品、仪器仪表、手表、家用电器、工艺品、日用品、装饰材料、食品、酒、干鲜果品、化妆品、化肥、建材、矿产品及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金产品及电子产品销售;粮食、农副产品购销;机械设备租赁;计算机及通信设备租赁;房屋租赁;进出口贸易(国家禁止的商品和技术除外)。
|
无线通信设备、数据通信设备、卫星通信设备、航天航空相关配套设备、通信终端设备、可穿戴智能设备、计算机软硬件及配套设备的研****、生产、销售和技术咨询、技术服务;食品添加剂、游戏机及配件、手机、仪器仪表、手表、家用电器、工艺品、日用品、装饰材料、食品、酒、干鲜果品、化妆品、化肥、建材、矿产品及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金产品及电子产品销售;粮食、农副产品购销;机械设备租赁;计算机及通信设备租赁;房屋租赁;进出口贸易(国家禁止的商品和技术除外);医药及医疗器材专门批****、零售;纺织、服装及家庭用品、消毒用品销售;医疗设备经营租赁。
|
3 | 2019-07-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
无线通信设备、数据通信设备、卫星通信设备、航天航空相关配套设备、通信终端设备、可穿戴智能设备、计算机软硬件及配套设备的研****、生产、销售和技术咨询、技术服务;食品添加剂、游戏机及配件、手机、智能电子产品、仪器仪表、手表、家用电器、工艺品、日用品、装饰材料、食品、酒、干鲜果品、化妆品、化肥销售;粮食、农副产品购销;机械设备租赁;计算机及通信设备租赁;房屋租赁;进出口贸易(国家禁止的商品和技术除外)。
|
无线通信设备、数据通信设备、卫星通信设备、航天航空相关配套设备、通信终端设备、可穿戴智能设备、计算机软硬件及配套设备的研****、生产、销售和技术咨询、技术服务;食品添加剂、游戏机及配件、手机、智能电子产品、仪器仪表、手表、家用电器、工艺品、日用品、装饰材料、食品、酒、干鲜果品、化妆品、化肥、建材、矿产品及化工产品(不含危险化学品)、机械设备、五金产品及电子产品销售;粮食、农副产品购销;机械设备租赁;计算机及通信设备租赁;房屋租赁;进出口贸易(国家禁止的商品和技术除外)。
|
4 | 2018-05-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
5 | 2018-05-10 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:计算机软件开****、销售;计算机网络技术开****、技术转让、技术咨询、技术服务;通讯工程、网络工程施工;计算机及配件、计算机辅助设备及配件、计算机耗材、办公用品销售
|
无线通信设备、数据通信设备、卫星通信设备、航天航空相关配套设备、通信终端设备、可穿戴智能设备、计算机软硬件及配套设备的研****、生产、销售和技术咨询、技术服务;食品添加剂、游戏机及配件、手机、智能电子产品、仪器仪表、手表、家用电器、工艺品、日用品、装饰材料、食品、酒、干鲜果品、化妆品、化肥销售;粮食、农副产品购销;机械设备租赁;计算机及通信设备租赁;房屋租赁;进出口贸易(国家禁止的商品和技术除外)。
|
6 | 2018-05-09 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
宁城县铁东街道苏木皋社区四组
|
内蒙古自治区赤峰市宁城县天义镇大宁路D段东侧(哈河大街北侧2#-1-115号商厅)
|
7 | 2018-05-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李欣... [退出]
|
刘纹成 [新增]郭永民... [新增]
|
8 | 2018-05-09 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100万元
|
500万元( + 400% )
|
9 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李欣
|
刘纹成
|
10 | 2018-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高殿成(监事), [退出]李欣(执行董事,经理) [退出]
|
郭永民(监事), [新增]刘纹成(执行董事,经理) [新增]
|