序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨国永 | 100% | 200.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨国永
|
|
2 |
王明春
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨敏娜
|
杨国永
|
2 | 2022-07-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨敏娜(执行董事,经理), [退出]王明春(监事)
|
杨国永(执行董事,经理), [新增]王明春(监事)
|
3 | 2021-12-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨敏娜(执行董事,经理),唐树成(监事) [退出]
|
杨敏娜(执行董事,经理),王明春(监事) [新增]
|
4 | 2018-04-12 | 章程备案 |
|
|
5 | 2018-04-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
杨国永
|
杨国永
|
6 | 2018-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
杨国永
|
杨敏娜
|
7 | 2018-04-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨国永(执行董事,经理), [退出]杨敏娜(监事)
|
杨敏娜(执行董事,经理),唐树成(监事) [新增]
|
8 | 2018-04-11 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
100万元
|
200万元( + 100% )
|
9 | 2016-05-23 | 经营范围 |
许可经营项目:白酒生产销售。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:酒生产销售。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
10 | 2016-03-23 | 财务负责人变更 |
|
杨淑莲
|