序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘明礼
|
刘庆文
|
2 | 2019-07-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
司昌勇
|
刘明礼
|
3 | 2017-12-06 | 企业名称 |
沈阳铁路局通辽车务段
|
中国铁路沈阳局集团有限公司通辽车务段
|
4 | 2017-12-06 | 企业类型 |
全民所有制分支机构(非法人)(4310)
|
有限责任公司分公司(国有控股)(2140)
|
5 | 2016-11-22 | 负责人 |
孙怀义
|
司昌勇
|
6 | 2016-06-02 | 负责人 |
崔兴岐
|
孙怀义
|