序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张雷雷 | 65% | 1300.0万 |
2 | 左航 | 25% | 500.0万 |
3 | 李健全 | 10% | 200.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张雷雷
|
|
2 |
李健全
|
|
3 |
左航
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-15 | 财务负责人 |
韩宝存
|
梁静
|
2 | 2020-10-19 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:白酒制造、销售、出口 一般经营项目:无
|
许可经营项目:白酒制造、销售、出口,配制酒制造、销售、出口 一般经营项目:无
|
3 | 2020-09-08 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1998-10-16至2028-10-15
|
1998-10-16至2048-10-15
|
4 | 2020-09-08 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李健全张雷雷
|
李健全左航 [新增]张雷雷
|
5 | 2020-09-08 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-09-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张雷雷(执行董事),包晓明(经理), [退出]李健全(监事)
|
张雷雷(执行董事),李健全(监事),左航(经理) [新增]
|
7 | 2020-09-08 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
1260万元
|
2000万元( + 58.73016% )
|
8 | 2020-06-16 | 财务负责人 |
哈申其木格
|
韩宝存
|
9 | 2019-06-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李永生
|
张雷雷
|
10 | 2019-06-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
赵国瑞(副董事长), [退出]刘文兴(监事), [退出]李永生(董事长,经理), [退出]于淑霞(董事), [退出]施春生(监事会主席), [退出]李连香(监事) [退出]
|
张雷雷(执行董事), [新增]包晓明(经理), [新增]李健全(监事) [新增]
|