序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 武玉连 | 80% | 80万 |
2 | 武晓娜 | 20% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
武晓娜
|
|
2 |
武玉连
|
|
3 |
王立福
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-10-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
武玉连(执行董事)
|
武晓娜(执行董事兼总经理)
|
2 | 2021-10-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王立福经理武晓娜监事武玉连执行董事
|
王立福经理武晓娜执行董事兼总经理武玉连监事
|
3 | 2021-10-29 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
4 | 2021-06-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
田宝玉 出资 10 万; [退出]王亚凡 出资 10 万; [退出]武玉连 出资 80 万
|
武晓娜 出资 20 万; [新增]武玉连 出资 80 万
|
5 | 2021-06-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钱兴红 [退出]监事田宝玉 [退出]经理武玉连执行董事
|
王立福 [新增]经理武晓娜 [新增]监事武玉连执行董事
|
6 | 2021-06-03 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
7 | 2019-01-14 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
物业管理、场地租赁服务。
|
物业管理、场地租赁、游泳健身、家政服务。
|
8 | 2018-08-23 | 章程备案 |
|
|
9 | 2018-08-22 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
武玉连出资90万,张志坚出资10万 [退出]
|
田宝玉 [新增]武玉连 [新增]王亚凡 [新增]
|
10 | 2018-08-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
武玉连(执行董事),张志坚(经理), [退出]钱兴红(监事)
|
田宝玉(经理), [新增]武玉连(执行董事),钱兴红(监事)
|