序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-09-21 | 负责人 |
徐信敏
|
刘国权
|
2 | 2013-12-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张淑琴
|
徐信敏
|
3 | 2012-05-14 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
傅成君
|
张淑琴
|
4 | 2007-05-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张海燕
|
傅成君
|
5 | 2007-05-28 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经销化肥、农膜、中小型农牧业机械及部件、农副土特产品、畜产品、仓储、(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得经
|
经销化肥、农膜、中小型农牧业机械及零部件、农用建材、农副土特产品、仓储、(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得经
|
6 | 2003-09-25 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
经销化肥、农药、农膜、中小型农牧业机械及部件、农副土特产品、畜产品、仓储、(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得经
|
经销化肥、农膜、中小型农牧业机械及部件、农副土特产品、畜产品、仓储、(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得经
|