序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙凤琴 | 66.66667% | 20万 |
2 | 宫明 | 33.33333% | 10万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
宫政
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2016-06-28 | 联络员备案 |
李政泽
|
胡鑫楠
|
2 | 2016-06-28 | 主管部门(出资人) |
李政泽
|
胡鑫楠
|
3 | 2016-03-22 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-08-11 至 2015-08-10
|
2005-08-11 至 长期
|
4 | 2016-03-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
宫明孙风琴 [退出]孙凤琴 [退出]
|
宫明宫政 [新增]
|
5 | 2016-03-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
孙凤琴
|
宫政
|
6 | 2016-03-22 | 营业期限 |
2015-08-10
|
|
7 | 2016-03-22 | 法定代表人 |
孙凤琴
|
宫政
|
8 | 2016-03-14 | 联络员备案 |
|
李政泽
|
9 | 2016-03-14 | 主管部门(出资人) |
|
李政泽
|