序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海夏电贸易有限公司 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
赵靖
|
|
2 |
周剑枫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋卫亨(执行董事兼总经理)
|
赵靖(执行董事兼总经理)
|
2 | 2021-02-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周剑枫(监事),宋卫亨(经理,执行董事) [退出]
|
周剑枫(监事),赵靖(经理,执行董事) [新增]
|
3 | 2016-06-07 | 财务负责人变更 |
|
沈丰
|
4 | 2016-06-07 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-02-03 至 2016-12-02
|
2010-02-03 至 2106-06-06
|
5 | 2016-06-07 | 营业期限 |
2016-12-02
|
核准日期后90.0 年
|
6 | 2015-04-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2010-02-03 至 2014-12-02
|
2010-02-03 至 2016-12-02
|
7 | 2015-04-23 | 营业期限 |
2014-12-02
|
2016-12-02
|
8 | 2015-04-23 | 经营范围 |
许可经营项目:煤炭生产、销售。(采矿许可证有效期限至2014年12月2日;安全生产许可证有效期限至2015年9月29日) 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭销售;工程机械租赁、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2014-06-04 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邱敏
|
宋卫亨
|
10 | 2014-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
邱敏 [退出]周剑枫
|
宋卫亨 [新增]周剑枫
|