序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 侯维军 | 100% | 2000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
侯维军
|
|
2 |
石霞
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2014-12-09 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:侯维军
|
2 | 2014-12-09 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:侯维军 [新增]
|
3 | 2011-08-08 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
4 | 2011-08-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭平(监事 [退出]2009-03-12)刘建中(执行董事兼经理 [退出]2009-03-12)
|
侯维军(执行董事兼经理 [新增]2011-08-08)石霞(监事 [新增]2011-08-08)
|
5 | 2011-08-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘建中
|
侯维军
|
6 | 2009-03-12 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
7 | 2009-03-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
侯维军(执行董事兼经理 [退出]2008-04-07)石霞(监事 [退出]2008-04-07)
|
刘建中(执行董事兼经理 [新增]2009-03-12)郭平(监事 [新增]2009-03-12)
|
8 | 2009-03-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
侯维军
|
刘建中
|
9 | 2009-03-12 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
20.0000
|
2000.0000( + 9900% )
|