序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 闫存保 | 90% | 900.0万 |
2 | 郭铁媚 | 10% | 100.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王闻铭
|
|
2 |
郭铁媚
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭铁媚(监事),王文明(经理,执行董事) [退出]
|
郭铁媚(监事),王闻铭(经理,执行董事) [新增]
|
2 | 2020-11-12 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文明
|
王闻铭
|
3 | 2020-06-01 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:预包装食品、不含乳制品批****兼零售;建材、水泥、钢材、五金机电、家用电器、计算机、日用百货、纺织品、鞋帽、皮革、羊绒制品销售;铝合金不锈钢加工及销售;工程机械施工及租赁;防腐保温工程施工;煤炭销售;烟零售;酒的批****兼零售
|
预包装食品、不含乳制品批****兼零售;建材、水泥、五金机电、家用电器、计算机、日用百货、纺织品、鞋帽、皮革、羊绒制品销售;铝合金不锈钢加工及销售;工程机械施工及租赁;防腐保温工程施工;煤炭销售;烟零售;酒的批****兼零售。
|
4 | 2020-06-01 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
鄂尔多斯市文明商贸有限责任公司
|
鄂尔多斯市顺泽商贸有限责任公司
|
5 | 2018-05-28 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古自治区东胜区鄂尔多斯东街36号7号楼底商-01014
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街36号7号楼底商-01014
|
6 | 2018-05-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王雯民
|
王文明
|
7 | 2018-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭铁媚(监事),王雯民(执行董事,经理) [退出]
|
郭铁媚(监事),王文明(执行董事,经理) [新增]
|
8 | 2017-08-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
许可经营项目:无 一般经营项目:预包装食品、不含乳制品批****兼零售;建材、水泥、钢材、五金机电、家用电器、计算机、日用百货、纺织品、鞋帽、皮革、羊绒制品销售;铝合金不锈钢加工及销售;工程机械施工及租赁;防腐保温工程施工;煤炭销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
许可经营项目:无 一般经营项目:预包装食品、不含乳制品批****兼零售;建材、水泥、钢材、五金机电、家用电器、计算机、日用百货、纺织品、鞋帽、皮革、羊绒制品销售;铝合金不锈钢加工及销售;工程机械施工及租赁;防腐保温工程施工;煤炭销售;烟零售;酒的批****兼零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2016-09-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭铁媚王文明 [退出]
|
郭铁媚王雯民 [新增]
|
10 | 2016-09-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文明
|
王雯民
|