序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-23 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
内蒙古鄂尔多斯市东胜区乌审街北那日松路东九号街南规划路西
|
内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区科技街南、东环路西满世商务广场A座(沙日乌素路2丁)20层
|
2 | 2021-04-23 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
翟佩鹏
|
郭宁
|
3 | 2019-08-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
吴林
|
翟佩鹏
|
4 | 2017-09-20 | 负责人 |
薛卫华
|
吴林
|
5 | 2016-04-14 | 负责人 |
冯立飞
|
薛卫华
|
6 | 2014-11-25 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:王春艳
|
7 | 2014-11-25 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:王春艳 [新增]
|