序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 康建民 | 53.85% | 161.55万 |
2 | 杨军 | 30.77% | 92.31万 |
3 | 李三智 | 15.38% | 46.14万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
康建民
|
|
2 |
杨军
|
|
3 |
李三智
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-26 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2022-05-26 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
煤炭及制品销售;煤制品制造;煤炭洗选;矿物洗选加工
|
3 | 2016-08-01 | 财务负责人变更 |
|
郝丽琴
|
4 | 2015-07-24 | 企业名称 |
|
内蒙古同丰能源有限责任公司
|
5 | 2015-04-15 | 经营范围 |
|
许可经营项目:无 一般经营项目:煤泥产品生产、销售,煤炭运销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|