序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 辛叔林 | 70% | 350.0万 |
2 | 辛贵云 | 30% | 150.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
辛叔林
|
|
2 |
辛贵云
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
辛歷 [退出]辛叔林
|
辛贵云 [新增]辛叔林
|
2 | 2017-05-19 | 其他事项备案 |
2016-05-26
|
2017-05-19
|
3 | 2017-05-19 | 自然人股东 |
辛歷 [退出]辛叔林
|
辛贵云 [新增]辛叔林
|
4 | 2016-05-26 | 财务负责人变更 |
|
辛欢
|
5 | 2016-05-26 | 其他事项备案 |
2014-04-23
|
2016-05-26
|
6 | 2016-05-26 | 其他事项备案 |
*****
|
*****9XD
|
7 | 2014-04-23 | 负责人变更 |
白杰 [退出]
|
辛叔林 [新增]
|
8 | 2014-04-23 | 其他事项备案 |
2014-02-12
|
2014-04-23
|
9 | 2014-04-23 | 法定代表人 |
白杰
|
辛叔林
|