序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-28 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王勇军(负责人)
|
贺丽丽(负责人)
|
2 | 2018-05-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郝晓凤(负责人) [退出]
|
王勇军(负责人) [新增]
|
3 | 2018-05-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
郝晓凤
|
王勇军
|
4 | 2016-04-26 | 联络员备案 |
|
吴丽静
|
5 | 2016-04-26 | 财务负责人 |
|
王改珍
|
6 | 2015-06-17 | 负责人 |
王霞
|
郝晓凤
|
7 | 2014-07-11 | 营业场所 |
伊旗阿镇新可汗街
|
伊旗阿镇尚岛国际新城5号楼
|