序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司 | 41% | 2050万 |
2 | 伊金霍洛旗龙兴商贸有限责任公司 | 40% | 2000万 |
3 | 伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村民委员会 | 12.4% | 620万 |
4 | 王学仁 | 6.6% | 330万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李光华
|
|
2 |
王朝
|
|
3 |
刘保在
|
|
4 |
王学仁
|
|
5 |
李三仁
|
|
6 |
王树峰
|
|
7 |
幸智平
|
|
8 |
高玉华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
伊金霍洛旗宏源供水有限责任公司和王朝(自然人)
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-22 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
水的生产与供应(不含生活饮用水)。(国家法律、法规规定应经审批的未获审批前不得生产经营)
|
自来水生产与供应;天然水收集与分配;建设工程施工;河道采砂;水资源管理;雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用;污水处理及其再生利用;劳务服务(不含劳务派遣);园林绿化工程施工;工程管理服务;水利相关咨询服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;灌溉服务
|
2 | 2019-10-18 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
宋再益
|
李光华
|
3 | 2019-10-18 | 章程备案 |
股东依照《公司法》的规定,公司实行认缴制,公司的出资人为公司的股东,本公司的股东及其出资方式、...
|
股东依照《公司法》的规定,公司实行认缴制,公司的出资人为公司的股东,本公司的股东及其出资方式、...
|
4 | 2019-10-18 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
伊金霍洛旗红河集装站 [退出]鄂尔多斯市圣圆水务有限责任公司伊金霍洛旗龙兴商贸有限责任公司
|
王学仁 [新增]鄂尔多斯市圣圆水务集团有限责任公司 [名称变更]伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村民委员会 [新增]伊金霍洛旗龙兴商贸有限责任公司
|
5 | 2019-10-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王树峰(监事),王朝(董事),刘保在(董事),宋再益(董事长,经理), [退出]李三仁(监事),黄刚(监事会主席), [退出]刘艳(监事), [退出]王玉明(监事) [退出]
|
幸智平(监事), [新增]王树峰(监事),王学仁(监事会主席), [新增]王朝(董事),刘保在(董事),高玉华(监事), [新增]李三仁(监事),李光华(经理,董事长) [新增]
|
6 | 2019-03-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王朝(董事),刘保在(董事),宋再益(董事长,经理),刘利贤(监事), [退出]王玉明(监事),马志清(董事) [退出]
|
王树峰(监事), [新增]王朝(董事),刘保在(董事),宋再益(经理,董事长),李三仁(监事), [新增]黄刚(监事会主席), [新增]刘艳(监事), [新增]王玉明(监事)
|
7 | 2015-12-21 | 财务负责人变更 |
|
刘保在
|
8 | 2015-12-21 | 其他事项备案 |
2014-10-14
|
2015-12-21
|
9 | 2015-12-21 | 其他事项备案 |
*****
|
*****3
|
10 | 2014-10-14 | 其他事项备案 |
2014-09-29
|
2014-10-14
|