序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 鄂尔多斯市云龙商贸有限公司 | 60% | 1200万 |
2 | 宝塔石化集团有限公司 | 40% | 800万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杜朴
|
|
2 |
尹成国
|
|
3 |
孙彦昌
|
|
4 |
王占珍
|
|
5 |
尹洪臣
|
|
6 |
周志远
|
|
7 |
张立忠
|
|
8 |
温旭军
|
|
9 |
赵美树
|
|
10 |
刘振龙
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文治(总经理,董事长),温旭军(监事),尹成国(董事),赵美树(监事),张立君(董事),张立忠(监事),赵宝山(副董事长),周志远(副总经理),刘振龙(其他人员),徐健(董事)
|
王占珍(董事),温旭军(监事),尹成国(董事长),赵美树(监事),杜朴(总经理,董事),张立忠(监事会主席),周志远(副总经理),刘振龙(其他人员),尹洪臣(董事),孙彦昌(副董事长)
|
2 | 2018-10-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王文治(总经理,董事长), [退出]温旭军(监事),尹成国(董事),赵美树(监事),张立君(董事), [退出]张立忠(监事),赵宝山(副董事长), [退出]周志远(副总经理),刘振龙(其他人员),徐健(董事) [退出]
|
王占珍(董事), [新增]温旭军(监事),尹成国(董事长),赵美树(监事),杜朴(总经理,董事), [新增]张立忠(监事会主席),周志远(副总经理),刘振龙(其他人员),尹洪臣(董事), [新增]孙彦昌(副董事长) [新增]
|
3 | 2018-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文治
|
杜朴
|
4 | 2018-10-22 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王文治
|
杜朴
|
5 | 2015-08-31 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
鄂尔多斯市云龙商贸有限公司,宁夏宝塔石化集团有限公司
|
宝塔石化集团有限公司,鄂尔多斯市云龙商贸有限公司
|
6 | 2015-08-31 | 其他事项备案 |
2014-12-16
|
2015-08-31
|
7 | 2015-08-31 | 法人股东 |
鄂尔多斯市云龙商贸有限公司宁夏宝塔石化集团有限公司
|
宝塔石化集团有限公司 [名称变更]鄂尔多斯市云龙商贸有限公司
|
8 | 2014-12-22 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:吕战 身
|
9 | 2014-12-22 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:吕战
身 [新增]
|
10 | 2014-12-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
北京亿德智邦科技有限公司,宁夏宝塔石化集团有限公司,亿利资源集团有限公司
|
鄂尔多斯市云龙商贸有限公司,宁夏宝塔石化集团有限公司
|