序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭赵后 | 95% | 950.0万 |
2 | 李晋瑶 | 5% | 50.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭赵后
|
|
2 |
刘明
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
呼伦贝尔市贝淳食品有限公司海拉尔分公司
|
谭赵后 | 2020-12-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-27 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2021-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
刘明 监事 [新增]谭赵后 经理,执行董事
|
3 | 2017-12-06 | 经营范围 |
|
许可经营项目:预包装食品兼散装食品、速冻食品加工、销售及冷储;面制品、肉制品、豆制品加工、销售。 一般经营项目:无
|
4 | 2017-11-17 | 经营范围 |
|
许可经营项目:预包装食品兼散装食品、速冻食品销售;面制品、肉制品、豆制品加工、销售。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|