序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 孙洪山 | 99% | 198.0万 |
2 | 王敏奇 | 1% | 2.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
孙洪山
|
|
2 |
王德祥
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-09-28 | 清算组备案 |
|
|
2 | 2017-05-17 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
3 | 2017-05-17 | 营业期限 |
|
|
4 | 2014-06-04 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
5 | 2014-06-04 | 营业期限 |
|
|
6 | 2013-09-11 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
|
7 | 2013-09-11 | 登记机关变更 |
|
|
8 | 2013-01-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
|
9 | 2013-01-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
|
10 | 2013-01-11 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
|
|