序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘洪财 | 85% | 1275.0万 |
2 | 刘文 | 15% | 225.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘洪财
|
|
2 |
刘文
|
|
3 |
严久民
|
|
4 |
刘洪****
|
|
5 |
刘金华
|
|
6 |
刘艳梅
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-02 | 章程备案 |
None
|
None
|
2 | 2020-09-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘洪财刘文严久民 [退出]
|
刘洪财刘文
|
3 | 2018-09-29 | 章程备案 |
章程
|
|
4 | 2018-09-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘洪财刘洪**** [退出]刘文严久民
|
刘洪财刘文严久民
|
5 | 2018-08-21 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
6 | 2018-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘洪财(监事),刘金华(监事),刘洪****(监事),刘洪财(董事长),严久民(董事),刘艳梅(监事),刘洪章(董事,总经理) [退出]
|
刘文(总经理,董事), [新增]刘金华(监事),刘洪****(监事会主席),刘洪财(董事长),严久民(董事),刘艳梅(监事)
|
7 | 2018-08-20 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
刘洪章 [退出]刘洪财刘洪****刘文严久民
|
刘洪财刘洪****刘文严久民
|
8 | 2016-06-12 | 财务负责人变更 |
|
王东辉
|
9 | 2016-06-12 | 其他事项备案 |
2016-02-25
|
2016-06-12
|
10 | 2016-06-12 | 经营范围 |
许可经营项目:饲料生产。 一般经营项目:饲料、生物有机复合肥研****、销售;农副产品收购。
|
许可经营项目:饲料生产。 一般经营项目:饲料、生物有机复合肥研****、销售;农副产品收购;畜牧养殖;粮食收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|