序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
扎兰屯市热电厂
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-08-30 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
1997-05-07 至 2017-05-06
|
1997-05-07 至 长期
|
2 | 2017-08-30 | 营业期限 |
2017-05-06
|
|
3 | 2016-04-29 | 联络员备案 |
|
翟玉清
|
4 | 2016-04-29 | 财务负责人 |
|
解玉梅
|
5 | 2016-04-29 | 联络员备案 |
|
3263451
|