序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-02-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邢书君(负责人)
|
孙国彬(负责人)
|
2 | 2017-01-12 | 财务负责人 |
刘德富
|
刘德富
|
3 | 2017-01-12 | 财务负责人 |
|
刘德富
|
4 | 2017-01-12 | 其他事项备案 |
2016-06-28
|
2017-01-12
|
5 | 2017-01-12 | 负责人 |
丛国友
|
邢书君
|
6 | 2015-02-03 | 其他事项备案 |
2013-05-14
|
2015-02-03
|
7 | 2015-02-03 | 负责人 |
卢长全
|
丛国友
|