序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈庆新 | 24.63043% | 5665万 |
2 | 陈伟 | 18.8913% | 4345.0万 |
3 | 满洲里市中小企业信用担保中心 | 13.04348% | 3000万 |
4 | 赵亚芬 | 12.56522% | 2890万 |
5 | 王丽环 | 6.52174% | 1500.0万 |
6 | 雷文海 | 4.34783% | 1000万 |
7 | 崔桓铭 | 4.34783% | 1000.0万 |
8 | 满洲里神怡鲜储经贸有限公司 | 4.34783% | 1000万 |
9 | 黑龙江金地房地产开****有限公司 | 4.34783% | 1000万 |
10 | 呼伦贝尔市古纳河酒业有限责任公司 | 2.6087% | 600万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
任玲
|
|
2 |
陈伟
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司额尔古纳分公司
|
陈庆元 | 2006-05-30 |
2 |
呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司牙克石市分公司
|
陈兴 | 2005-09-28 |
3 |
呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司扎兰屯分公司
|
汪海龙 | 2005-07-20 |
4 |
呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司满洲里分公司
|
陈庆新 | 2005-07-04 |
5 |
呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司根河分公司
|
陈建华 | 2005-06-28 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-03-25 | 章程备案 |
章程
|
公司名称经工商行政管理机关核准为:呼伦贝尔市天正中小企业融资担保有限责任公司
|
2 | 2020-03-25 | 章程备案 |
公司名称经工商行政管理机关核准为:呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司
|
公司名称经工商行政管理机关核准为:呼伦贝尔市天正中小企业融资担保有限责任公司
|
3 | 2020-03-25 | 名称变更(字号名称、集团名称等) |
呼伦贝尔市天正中小企业投资担保有限公司
|
呼伦贝尔市天正中小企业融资担保有限责任公司
|
4 | 2017-12-28 | 章程备案 |
章程
|
章程
|
5 | 2017-12-27 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
邢丽萍出资1000万,赵亚芬出资690万,陈伟出资4345万,雷文海出资1000万,王丽环出资1500万,崔桓铭出资1000万,王成立出资500万,张涵出资500万,杨新生出资300万,刑丽新出资1200万,杨硕出资1000万,陈庆新出资4365万,满洲里神怡鲜储经贸有限公司出资1000万,满洲里市中小企业信用担保中心出资3000万,黑龙江金地房地产开****有限公司出资1000万,呼伦贝尔市古纳河酒业有限责任公司出资600万 [退出]
|
赵亚芬出资2890万,陈伟出资4345万,雷文海出资1000万,王丽环出资1500万,崔桓铭出资1000万,王成立出资500万,张涵出资500万,陈庆新出资5665万,满洲里神怡鲜储经贸有限公司出资1000万,满洲里市中小企业信用担保中心出资3000万,黑龙江金地房地产开****有限公司出资1000万,呼伦贝尔市古纳河酒业有限责任公司出资600万 [新增]
|
6 | 2017-12-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈伟 (监事),邵玲(总经理) [退出]
|
陈伟 (监事),任玲(执行董事兼总经理) [新增]
|
7 | 2017-12-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
邵玲
|
任玲
|
8 | 2017-04-28 | 其他事项备案 |
陈庆新,陈伟,崔桓铭,雷文海,王成立,王丽环,刑丽新,邢丽萍,杨硕,杨新生,张涵,赵亚芬
|
陈庆新,陈伟,崔桓铭,雷文海,王成立,王丽环,刑丽新,邢丽萍,杨硕,杨新生,张涵,赵亚芬
|
9 | 2017-04-28 | 其他事项备案 |
2016-09-22
|
2017-04-28
|
10 | 2017-04-28 | 其他事项备案 |
黑龙江金地房地产开****有限公司,呼伦贝尔 驰宇置业有限公司,呼伦贝尔市古纳河酒业有限责任公司,满洲里神怡鲜储经贸有限公司,满洲里市中小企业信用担保中心
|
黑龙江金地房地产开****有限公司,呼伦贝尔市古纳河酒业有限责任公司,满洲里神怡鲜储经贸有限公司,满洲里市中小企业信用担保中心
|