序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-10-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李群
|
田志军
|
2 | 2017-09-14 | 联络员备案 |
张永立
|
李华英
|
3 | 2017-09-14 | 财务负责人 |
|
吴艳梅
|
4 | 2017-09-14 | 其他事项备案 |
2017-05-19
|
2017-09-14
|
5 | 2017-09-14 | 负责人 |
张永立
|
李群
|
6 | 2017-05-19 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-05-31 至 2017-05-31
|
2005-05-31 至 2032-05-27
|
7 | 2017-05-19 | 其他事项备案 |
2016-04-20
|
2017-05-19
|
8 | 2017-05-19 | 营业期限 |
2017-05-31
|
2032-05-27
|
9 | 2015-03-02 | 其他事项备案 |
2014-09-26
|
2015-03-02
|
10 | 2014-10-13 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张永立
|