序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
高树兴
|
侯宪永
|
2 | 2017-08-14 | 负责人 |
张文鹏
|
高树兴
|
3 | 2016-06-24 | 财务负责人 |
|
吕秀娟
|
4 | 2016-06-24 | 负责人 |
张松
|
张文鹏
|
5 | 2014-12-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:张松 身
|
6 | 2014-12-10 | 企业类型 |
国有经营单位(非法人)
|
有限责任公司分公司(国有控股)
|
7 | 2014-12-10 | 企业名称 |
根河供电局莫尔道嘎供电所
|
国网内蒙古东部电力有限公司根河市供电分公司莫尔道嘎供电所
|
8 | 2014-12-10 | 负责人 |
袁海东
|
张松
|