序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 佟刚 | 80% | 40.0万 |
2 | 杨枫 | 20% | 10.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
佟刚
|
|
2 |
杨枫
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-09-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
常守庆 [退出]杨枫
|
杨枫佟刚 [新增]
|
2 | 2020-09-16 | 章程备案 |
|
|
3 | 2020-09-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
常守庆
|
佟刚
|
4 | 2020-09-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常守庆(经理), [退出]杨枫(监事)
|
佟刚(执行董事,经理), [新增]杨枫(监事)
|
5 | 2018-03-16 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-02-20至2018-02-19
|
2008-02-20至2028-02-20
|
6 | 2017-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
常守庆赵文芝 [退出]
|
常守庆杨枫 [新增]
|
7 | 2017-01-19 | 自然人股东 |
常守庆赵文芝 [退出]
|
常守庆杨枫 [新增]
|
8 | 2010-03-23 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
3
|
50( + 1566.66667% )
|
9 | 2010-03-23 | 实收资本变更 |
3
|
50( + 1566.66667% )
|