序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨春义 | 95% | 285.0万 |
2 | 李霞 | 4% | 12.0万 |
3 | 王志海 | 1% | 3.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨春义
|
|
2 |
王志海
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-13 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
2 | 2020-11-13 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
|
农业种植;土地整理与改良;耕地出租;防沙造林;节水灌溉;农副产品购销。
|
3 | 2015-11-13 | 联络员备案 |
|
64012119
|
4 | 2015-11-13 | 联络员备案 |
|
程良理
|
5 | 2015-11-13 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
|
2013-07-11 至 2065-07-10
|
6 | 2015-11-13 | 主管部门(出资人) |
|
64012119
|
7 | 2015-11-13 | 财务负责人变更 |
|
李霞
|
8 | 2015-11-13 | 主管部门(出资人) |
|
程良理
|
9 | 2015-11-13 | 营业期限 |
|
2065-07-10
|
10 | 2015-11-13 | 自然人股东 |
|
李霞 [新增]王志海杨春义
|