序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 内蒙古水****农业(集团)有限公司 | 34.99996% | 40440万 |
2 | 王晓林 | 33.0007% | 38130万 |
3 | 张巧仙 | 16.99973% | 19642万 |
4 | 王亚楠 | 4.99987% | 5777万 |
5 | 王亚桢 | 4.99987% | 5777万 |
6 | 王亚明 | 4.99987% | 5777万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
刘朝阳
|
|
2 |
王亚明
|
|
3 |
王晓林
|
|
4 |
张巧仙
|
|
5 |
王亚桢
|
|
6 |
王亚楠
|
|
7 |
姜丽芹
|
|
8 |
毛素花
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
内蒙古润海源实业有限公司五原县分公司
|
王亚明 | 2017-04-27 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
内蒙古水****农业(集团)有限公司 出资 40440.17 万;王晓林 出资 38129.31 万;王亚明 出资 5777.17 万;王亚桢 出资 5777.17 万;王亚楠 出资 5777.17 万;张巧仙 出资 19642.37 万
|
内蒙古水****农业(集团)有限公司 出资 20220.08( - 50.00001% ) 万;王晓林 出资 58349.4( + 53.03031% ) 万;王亚明 出资 5777.17 万;王亚桢 出资 5777.17 万;王亚楠 出资 5777.17 万;张巧仙 出资 19642.37 万
|
2 | 2021-07-16 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘朝阳(董事长)
|
王亚明(董事长)
|
3 | 2021-07-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
姜丽芹 监事会主席刘朝阳 董事长毛素花 监事牛艳凯 董事 [退出]王晓林 董事,经理王亚楠 监事于复祥 董事 [退出]张巧仙 董事
|
姜丽芹监事刘朝阳董事毛素花监事王晓林董事兼总经理王亚明 [新增]董事长王亚桢 [新增]董事王亚楠监事会主席张巧仙董事
|
4 | 2021-07-16 | 章程备案 |
|
提交章程修正案
|
5 | 2021-04-22 | 章程备案 |
|
|
6 | 2020-12-31 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
7 | 2020-12-31 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓林 董事王亚明 董事长,经理 [退出]王亚桢 董事 [退出]王亚楠 监事
|
姜丽芹 监事会主席 [新增]刘朝阳 董事长 [新增]毛素花 监事 [新增]牛艳凯 董事 [新增]王晓林 董事,经理王亚楠 监事于复祥 董事 [新增]张巧仙 董事 [新增]
|
8 | 2020-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王亚明(经理)
|
刘朝阳(董事长)
|
9 | 2020-12-30 | 章程备案 |
|
章程修正案
|
10 | 2020-12-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
王晓林王亚楠王亚明
|
王晓林王亚楠内蒙古水****农业(集团)有限公司 [新增]王亚桢 [新增]张巧仙 [新增]王亚明
|