序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 华电福新能源有限公司 | 80% | 400万 |
2 | 中科宇能科技****展有限公司 | 20% | 100万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文忠
|
|
2 |
马寅虎
|
|
3 |
赵晓坤
|
|
4 |
吴韶华
|
|
5 |
李志刚
|
|
6 |
林惠坚
|
|
7 |
宋之燕
|
|
8 |
李玲
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-05-18 | 清算组备案 |
|
邹庆华,张宇,杨春涛,特木其乐,乔旭,马志杰,李丽,邓杰,安骏,康智俊(负责人)
|
2 | 2017-05-18 | 清算组备案 |
|
清算组****生备案
|
3 | 2015-10-27 | 财务负责人变更 |
|
乔旭
|
4 | 2015-10-27 | 法人股东 |
|
华电福新能源股份有限公司 [新增]中科宇能科技****展有限公司
|
5 | 2015-04-14 | 法人股东 |
|
华电新能源****展有限公司 [新增]中科宇能科技****展有限公司
|
6 | 2015-03-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
李玲 [新增]李志刚 [新增]林惠坚 [新增]马寅虎宋之燕 [新增]吴韶华 [新增]张文忠 [新增]赵晓坤
|
7 | 2015-03-26 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
|
张文忠
|
8 | 2015-03-26 | 法定代表人 |
|
张文忠
|