序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李凤鸣 | 100% | 3000.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李凤鸣
|
|
2 |
李凤涛
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-05-10 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
2 | 2021-05-10 | 章程备案 |
|
|
3 | 2021-05-10 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李慧星 [退出]李凤鸣
|
李凤鸣
|
4 | 2021-05-10 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李凤鸣
|
李凤鸣
|
5 | 2021-05-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李凤鸣(执行董事,经理),李慧星(监事) [退出]
|
李凤鸣(执行董事,经理),李凤涛(监事) [新增]
|
6 | 2015-08-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李凤鸣李慧星林炎武 [退出]
|
李凤鸣李慧星
|
7 | 2015-08-04 | 自然人股东 |
李凤鸣李慧星林炎武 [退出]
|
李凤鸣李慧星
|
8 | 2014-03-19 | 自然人股东 |
李凤鸣李凤涛 [退出]李慧星林炎武赵润成 [退出]
|
李凤鸣李慧星林炎武
|
9 | 2014-03-19 | 住所 |
杭锦后旗陕坝镇工业园区
|
内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇工业园区
|
10 | 2011-11-16 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
李凤鸣,李凤涛,李慧星,林炎武,张文忠, [退出]赵润成
|
李凤鸣,李凤涛,李慧星,林炎武,赵润成
|