序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-31 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李璇
|
罗平
|
2 | 2020-12-30 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
何峰
|
李璇
|
3 | 2019-07-25 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘艳香
|
何峰
|
4 | 2016-06-20 | 财务负责人 |
|
许美荣
|
5 | 2016-06-20 | 联络员备案 |
|
刘艳香
|
6 | 2016-06-20 | 负责人 |
杜红梅
|
刘艳香
|
7 | 2014-12-10 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:杜红梅
|