序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张文和 | 60% | 30万 |
2 | 秦明 | 40% | 20万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张文和
|
|
2 |
秦明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2015-03-23 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2005-06-15 至 2015-06-15
|
2005-06-15 至 2035-06-15
|
2 | 2015-03-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
崔凤霞 [退出]王和中 [退出]王和忠 [退出]张文和
|
秦明 [新增]张文和
|
3 | 2015-03-23 | 营业期限 |
2015-06-15
|
2035-06-15
|
4 | 2007-10-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
崔凤霞王和中王和忠张文和
|
5 | 2007-10-09 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔凤霞 [退出]王和中 [退出]张文和
|
秦明 [新增]张文和
|
6 | 2006-08-02 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
崔凤霞王和中
|
崔凤霞王和中张文和 [新增]
|
7 | 2006-08-02 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王和中
|
张文和
|