序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王君(负责人)
|
郝文艺(负责人)
|
2 | 2021-04-13 | 联络员备案 |
丰鹏海
|
丰鹏海
|
3 | 2019-03-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李东平
|
王君
|
4 | 2016-03-23 | 财务负责人 |
|
张建海
|
5 | 2016-03-23 | 联络员备案 |
|
柳冰
|
6 | 2014-07-08 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
黄魁
|
李东平
|