序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-11 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
白路
|
陈亮
|
2 | 2020-07-29 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
张金平
|
白路
|
3 | 2017-07-27 | 财务负责人变更 |
|
李军
|
4 | 2017-07-27 | 负责人 |
梁纯斌
|
张金平
|
5 | 2015-01-06 | 联络员备案 |
姓名: 身份证
|
姓名:李军 身
|
6 | 2015-01-06 | 主管部门(出资人) |
姓名:
身份证
|
姓名:李军
身 [新增]
|
7 | 2015-01-06 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘继东
|
梁纯斌
|
8 | 2012-07-03 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
刘亚民
|
刘继东
|
9 | 2010-08-02 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套设施项目、电力热力生产供应。(国家法律、行政法规和国务院决定规定应经审批的,未获审批前不得生产经营)
|
建设、运营电力、热力、煤炭资源、铁路及配套设施项目、电力热力生产供应。
|
10 | 2010-08-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
巴彦淖尔市乌拉特前旗呼和布拉格镇110国道南
|
巴彦淖尔市乌拉特前旗乌拉山镇110国道南
|