序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 段海涛 | 100% | 600.000000万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
文中贤
|
|
2 |
刘柏驰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-24 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
许振国(负责人)
|
文中贤(执行董事)
|
2 | 2020-12-24 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)(1130)
|
有限责任公司(自然人独资)(1151)
|
3 | 2020-12-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李玉霞 监事 [退出]许振国 经理,执行董事 [退出]
|
刘柏驰 监事 [新增]文中贤 经理,执行董事 [新增]
|
4 | 2020-12-24 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) |
樊瑞轩 出资 330 万; [退出]李玉霞 出资 90 万; [退出]许振国 出资 180 万 [退出]
|
段海涛 出资 600 万
|
5 | 2020-12-24 | 章程备案 |
|
提交新版公司章程
|
6 | 2017-03-22 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) |
300
|
600( + 100% )
|
7 | 2017-03-22 | 自然人股东 |
樊瑞轩李玉霞许振国
|
樊瑞轩李玉霞许振国
|
8 | 2014-11-19 | 经营范围 |
许可经营项目:生产、销售环保建材、重介粉、铁粉;矿产品购销。 一般经营项目:无
|
许可经营项目:生产、销售环保建材、重介粉、铁粉;加工、销售非金属矿产品;矿产品购销。 一般经营项目:无(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
9 | 2014-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈金虎 [退出]李玉霞
|
李玉霞许振国 [新增]
|
10 | 2014-04-17 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
陈金虎
|
许振国
|