序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 陈俊文 | 35.18519% | 38.0万人民币 |
2 | 陈俊卿 | 27.77778% | 30.0万人民币 |
3 | 黄宗献 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
4 | 万建辉 | 18.51852% | 20.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
陈俊文
|
|
2 |
陈俊卿
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈俊文,出资额:50万人民币,占46.2963%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:胡呈娇,出资额:10万人民币,占9.26%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22; [退出]投资人:甘小刚,出资额:10万人民币,占9.2593%,出资方式:货币,出资时间:***; [退出]投资人:黄宗献,出资额:20万人民币,占18.52%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:陈俊卿,出资额:10万人民币,占9.2593%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:万建辉,出资额:8万人民币,占7.4074%,出资方式:货币,出资时间:***;
|
投资人:黄宗献,出资额:20万人民币,占18.5185%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:陈俊卿,出资额:30( + 200% )万人民币,占27.7778%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:万建辉,出资额:20( + 150% )万人民币,占18.5185%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:陈俊文,出资额:38( - 24% )万人民币,占35.1852%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;
|
2 | 2019-04-23 | 其他变更 |
姓名:黄宗献,职务:执行董事;姓名:陈俊文,职务:监事;姓名:万建辉,职务:董事;姓名:胡呈娇,职务:董事;姓名:陈俊卿,职务:董事;姓名:甘小刚,职务:董事;
|
姓名:陈俊文,职务:执行董事;姓名:陈俊卿,职务:监事;姓名:陈俊文,职务:经理;
|
3 | 2019-04-23 | 投资人(股权)变更 |
投资人:陈俊文 ;投资人:胡呈娇 ; [退出]投资人:甘小刚 ; [退出]投资人:黄宗献 ;投资人:陈俊卿 ;投资人:万建辉 ;
|
投资人:黄宗献 ;投资人:陈俊卿 ;投资人:万建辉 ;投资人:陈俊文 ;
|
4 | 2019-04-23 | 法定代表人变更 |
黄宗献
|
陈俊文
|
5 | 2016-06-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:万念炯,出资额:30万人民币,占27.7778%,出资方式:货币,出资时间:***; [退出]投资人:黄宗献,出资额:20万人民币,占18.52%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:陈俊文,出资额:20万人民币,占18.52%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:胡呈娇,出资额:10万人民币,占9.26%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:甘小刚,出资额:10万人民币,占9.2593%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:陈俊卿,出资额:10万人民币,占9.2593%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:万建辉,出资额:8万人民币,占7.4074%,出资方式:货币,出资时间:***;
|
投资人:黄宗献,出资额:20万人民币,占18.52%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:陈俊文,出资额:50( + 150% )万人民币,占46.2963%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:胡呈娇,出资额:10万人民币,占9.26%,出资方式:货币,出资时间:2011-11-22;投资人:甘小刚,出资额:10万人民币,占9.2593%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:陈俊卿,出资额:10万人民币,占9.2593%,出资方式:货币,出资时间:***;投资人:万建辉,出资额:8万人民币,占7.4074%,出资方式:货币,出资时间:***;
|
6 | 2016-06-20 | 投资人(股权)变更 |
投资人:万念炯 ; [退出]投资人:黄宗献 ;投资人:陈俊文 ;投资人:胡呈娇 ;投资人:甘小刚 ;投资人:陈俊卿 ;投资人:万建辉 ;
|
投资人:黄宗献 ;投资人:陈俊文 ;投资人:胡呈娇 ;投资人:甘小刚 ;投资人:陈俊卿 ;投资人:万建辉 ;
|
7 | 2016-06-20 | 其他变更 |
姓名:黄宗献,职务:执行董事;姓名:杨晓伟,职务:经理;姓名:万建辉,职务:董事;姓名:甘小刚,职务:董事;姓名:陈俊卿,职务:董事;姓名:胡呈娇,职务:监事;姓名:万念炯,职务:董事;
|
姓名:黄宗献,职务:执行董事;姓名:陈俊文,职务:监事;姓名:万建辉,职务:董事;姓名:甘小刚,职务:董事;姓名:陈俊卿,职务:董事;姓名:胡呈娇,职务:董事;
|
8 | 2016-03-18 | 其他变更 |
|
*****J
|
9 | 2011-12-07 | 其他变更 |
******,陈生宝,;******,万建辉,;******,甘小刚,;******,陈俊卿,;******,胡呈娇,;******,万念炯,;
|
******,黄宗献,执行董事;******,杨晓伟,经理;******,万建辉,董事;******,甘小刚,董事;******,陈俊卿,董事;******,胡呈娇,监事;******,万念炯,董事;
|
10 | 2011-12-07 | 法定代表人变更 |
证件号码:******,姓名:胡呈娇
|
证件号码:******,姓名:黄宗献
|