序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 曹美华 | 100% | 5.0万人民币 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-12-02 | 法定代表人变更 |
王健
|
曹美华
|
2 | 2016-03-24 | 更换统一社会信用代码 |
|
*****8
|
3 | 2008-04-29 | 其他变更 |
*****06
|
*****
|
4 | 2007-04-26 | 法定代表人变更 |
王国亮
|
王健
|
5 | 2002-04-01 | 住所变更 |
蛟桥镇下罗汪村
|
蛟桥枫林村
|
6 | 2002-04-01 | 名称变更 |
南昌下罗机械配件厂
|
南昌市昌北锻造厂
|
7 | 1993-09-15 | 法定代表人变更 |
万志恩
|
王国亮
|