序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 郭健明 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
郭健明
|
|
2 |
赖心颜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-01-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蔡立鸿,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2017-12-31; [退出]
|
投资人:郭健明,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2016-03-22; [新增]
|
2 | 2019-01-07 | 其他变更 |
姓名:蔡立鸿,职务:执行董事;姓名:蔡立鸿,职务:经理;姓名:王治中,职务:监事;
|
姓名:郭健明,职务:经理;姓名:赖心颜,职务:监事;姓名:郭健明,职务:执行董事;
|
3 | 2019-01-07 | 投资人(股权)变更 |
投资人:蔡立鸿 ; [退出]
|
投资人:郭健明 ; [新增]
|
4 | 2019-01-07 | 法定代表人变更 |
蔡立鸿
|
郭健明
|
5 | 2018-09-19 | 其他事项备案 |
|
清算负责人:蔡立鸿,清算组成员:蔡立鸿、裴喜文、王治中,清算完结情况:,清算完结日期:,债务继承人:,债权继承人:,联系电话:*****,清算组地址:江西省赣州市
|
6 | 2016-12-19 | 住所变更 |
江西省赣州市章贡区红旗大道31号23栋(A)14#店面
|
江西省赣州市章贡区杨公路1号金樽花园1栋11#、12#店铺及4#、5#写字楼
|