序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-11-20 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
组织文化艺术交流行动策划;会议及展览服务;教育信息咨询;美术设计及咨询服务;摄影服务、礼仪服务;陶瓷制品、珠宝玉器、礼品艺术品的销售。
|
组织文化艺术交流行动策划;会议及展览服务;教育信息咨询;美术设计及咨询服务;摄影服务、礼仪服务;陶瓷制品、珠宝玉器、礼品艺术品、预包装食品、酒、饮料、茶叶、农副产品的销售;货物进出口;
|
2 | 2019-11-13 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李大刚
|
吴垠
|
3 | 2018-09-07 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王伟平(负责人) [退出]
|
李大刚(负责人) [新增]
|
4 | 2018-09-07 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
王伟平
|
李大刚
|
5 | 2018-05-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李大刚(负责人) [退出]
|
王伟平(负责人) [新增]
|
6 | 2018-05-09 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李大刚
|
王伟平
|