序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李卫忠 | 50% | 50.0万 |
2 | 王国胜 | 30% | 30.0万 |
3 | 王永胜 | 20% | 20.0万 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王晓晨
|
|
2 |
李卫忠
|
|
3 |
王国胜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-27 | 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限等变更) |
2008-04-30至2018-04-29
|
2008-04-30至长期
|
2 | 2011-01-27 | 负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) |
李卫忠
|
王晓晨
|
3 | 2011-01-18 | 经营范围变更(含业务范围变更) |
煤气、煤焦油、兰炭加工、销售。
|
煤焦油、兰炭加工、销售。
|